北京市社保局领导班子任职时间表
本文旨在提供北京市社会保险局领导班子的任职时间表,以供社会公众查询了解。
一、局长
局长由北京市人民政府任命,任期5年,届满可连任。
姓名 | 任职时间 |
---|---|
王少峰 | 2016年10月-2022年10月 |
刘长海 | 2022年10月起 |
二、副局长
副局长由北京市人民政府任命,任期5年,届满可连任。
姓名 | 任职时间 | 分管领域 |
---|---|---|
周茂华 | 2018年8月起 | 养老保险、失业保险、工伤保险 |
李莉 | 2020年7月起 | 医疗保险、生育保险、大病保险 |
刘学辉 | 2022年11月起 | 监督管理、信息化 |
梁宇 | 2023年2月起 | 经办管理、财务 |
三、党委书记
党委书记由中国共产党北京市委员会任命,任期5年,届满可连任。
姓名 | 任职时间 |
---|---|
王少峰 | 2016年10月-2022年10月 |
刘长海 | 2022年10月起 |
发表回复
评论列表(0条)